KRS 0000505832
NIP6793099716
REGON12308756600000
NazwaMANIACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMANIACK
Data rejestracji 11 kwi 2014 (10 lat temu) 11 kwi 2014
Data usunięcia 05 lip 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JAKUBA, 3, KRAKÓW, 31-057, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1101Z DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI #1102Z PRODUKCJA WIN GRONOWYCH #1103Z PRODUKCJA CYDRU I POZOSTAŁYCH WIN OWOCOWYCH #1104Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NIEDESTYLOWANYCH NAPOJÓW FERMENTOWANYCH #1105Z PRODUKCJA PIWA #1106Z PRODUKCJA SŁODU #1107Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH #4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHDANIEL ADAM HOZUMBEK
Likwidator
2015-07-28
2016-07-05
BARTŁOMIEJ PAWEŁ SARECKI
Wspólnik
2014-04-11
2016-07-05
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250,00 ZŁ
DOMINIK MATEUSZ RUSINEK
Wspólnik
2014-04-11
2016-07-05
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250,00 ZŁ
DANIEL ADAM HOZUMBEK
Wspólnik
2014-04-11
2016-07-05
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250,00 ZŁ
ROBERT KAROL ORSZULAK
Wspólnik
2014-04-11
2016-07-05
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
DOMINIK MATEUSZ RUSINEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-04-11
2015-07-28
DANIEL ADAM HOZUMBEK
PREZES ZARZĄDU
2014-04-11
2015-07-28
BARTŁOMIEJ PAWEŁ SARECKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-04-11
2015-07-28
ROBERT KAROL ORSZULAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-04-11
2015-07-28
2014-04-11
2015-07-28
MANIACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-04-11
2015-07-28
ŚLUSARSKA, 9, KRAKÓW, 30-702, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie