KRS 0000505773
NIP8513175275
REGON32150453900000
NazwaMARTA IWONA WIŚNIK SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaMARTA IWONA WIŚNIK
Data rejestracji 14 kwi 2014 (10 lat temu) 14 kwi 2014
Data usunięcia 10 lip 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres ŚLĄSKA, 44, SZCZECIN, 70-431, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#561 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #562 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #563 PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #551 USŁUGI HOTELARSKIE #552 POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #553 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #559 POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #472 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #476 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #477 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #478 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #681 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #931 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #932 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNAMARTA SYLWIA WIŚNIK
Wspólnik
2014-04-14
2017-07-10
ANNA DAGMARA KAPTURSKA
Wspólnik
2014-04-14
2015-02-27
IWONA MARTA WIŚNIK
Wspólnik
2015-02-27
2017-07-10
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW, PRZY CZYM WYSTARCZAJĄCE JEST ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA PRZEZ JEDNEGO ZE WSPÓLNIKÓW. DO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZY CZYNNOŚCIACH PRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚĆ 20.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANA JEST REPREZENTACJA WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW.
MARTA SYLWIA WIŚNIK
Członek Organu Reprezentacji
2014-04-14
2017-07-10
ANNA DAGMARA KAPTURSKA
Członek Organu Reprezentacji
2014-04-14
2015-02-27
IWONA MARTA WIŚNIK
Członek Organu Reprezentacji
2015-02-27
2017-07-10
2014-04-14
2015-02-27
WIŚNIK KAPTURSKA SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie