KRS 0000505681
NIP8513174985
REGON32150288800000
NazwaNOGERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNOGERS
Data rejestracji 09 kwi 2014 (10 lat temu) 09 kwi 2014
Data usunięcia 23 mar 2022 23 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MARCINA KASPRZAKA, 49, WARSZAWA, 01-234, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGOMIROSŁAW RATAJCZAK
Wspólnik
2014-04-09
2016-08-02
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
JAN GILEWSKI
Wspólnik
2016-08-02
2022-03-23
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MIROSŁAW RATAJCZAK
PREZES ZARZĄDU
2014-04-09
2016-08-02
JAN GILEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-08-02
2022-03-23
2014-04-09
2016-08-02
ŁABĘDZIA, 38, SZCZECIN, 71-453, SZCZECIN, POLSKA
GKm 146/21
2023-04-20
2024-01-23
283111.51 PLN
XVI GNc 2116/19
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Marcin Świtkowski Kancelaria Komornicza nr XIX w Warszawie
GKm 145/21
2022-08-04
2022-10-05
300363.67 PLN
XVI GNc 300/20
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Marcin Świtkowski Kancelaria Komornicza nr XIX w Warszawie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie