KRS 0000504789
NIP9691609687
REGON24353631800000
NazwaSPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "WSPARCIE NA STARCIE" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSOCJALNA "WSPARCIE NA STARCIE"
Data rejestracji 08 kwi 2014 (10 lat temu) 08 kwi 2014
Data usunięcia 31 sie 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres GLIWICKA, 15, TOSZEK, 44-180, TOSZEK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email SPOLDZIELNIASOCJALNA.TOSZEK@GMAIL.COM
Dane podatkowe
NIP 9691609687
data rejestracji 01 wrz 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 maj 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8810Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE #9603Z POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNAPIOTR JOACHIM KUNCE
Pełnomocnik
2017-05-22
2019-07-19
PEŁNOMOCNICTWO DO SKŁADANIA ŁĄCZNIE Z INNYM PEŁNOMOCNIKIEM OŚWIADCZEŃ WOLI I WIEDZY W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ "WSPARCIE NA STARCIE", W TYM ZAKRESIE PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW I W SPRAWACH WYNIKAJĄCYCH ZE STOSUNKU CZŁONKOWSTWA.
ZDZISŁAWA MRÓZEK
Pełnomocnik
2015-01-15
2015-12-31
PEŁNOMOCNICTWO DO SKŁADANIA ŁĄCZNIE Z INNYM PEŁNOMOCNIKIEM OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI
MARCIN PIĄTEK
Pełnomocnik
2015-01-15
2017-05-22
PEŁNOMOCNICTWO DO SKŁADANIA ŁĄCZNIE Z INNYM PEŁNOMOCNIKIEM OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI
BERNARD KONRAD CEBULA
Pełnomocnik
2015-12-31
2019-07-19
PEŁNOMOCNICTWO DO SKŁADANIA ŁĄCZNIE Z INNYM PEŁNOMOCNIKIEM OŚWIADCZEŃ WOLI I WIEDZY W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ "WSPARCIE NA STARCIE", W TYM ZAKRESIE PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW I W SPRAWACH WYNIKAJĄCYCH ZE STOSUNKU CZŁONKOWSTWA.
MARCIN PIĄTEK
Prokurent
2014-11-06
2015-01-15
PEŁNOMOCNICTWO DO SKŁADANIA ŁĄCZNIE Z INNYM PEŁNOMOCNIKIEM OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI
ZDZISŁAWA MRÓZEK
Prokurent
2014-11-06
2015-01-15
PEŁNOMOCNICTWO DO SKŁADANIA ŁĄCZNIE Z INNYM PEŁNOMOCNIKIEM OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI
EWA MARIA NIEWIEJSKA
Likwidator
2019-07-19
2020-08-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW ŁĄCZNIE, - W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM.
EWA MARIA NIEWIEJSKA
PREZES ZARZĄDU
2014-04-08
2019-07-19
2014-04-08
2019-07-19
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "WSPARCIE NA STARCIE"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie