KRS 0000504511
NIP7282797101
REGON10175885900000
NazwaINTER-MED PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINTER-MED PLUS
Data rejestracji 01 kwi 2014 (10 lat temu) 01 kwi 2014
Data usunięcia 07 kwi 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PRZYJACIELSKA, 13, ŁÓDŹ, 93-240, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2042Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #2110Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH #2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4772Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHMICHAŁ PAWEŁ GRUDZIŃSKI
Wspólnik
2014-04-01
2018-03-13
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁOTYCH
BEATA ANNA GRUDZIŃSKA
Wspólnik
2014-04-01
2018-03-13
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁOTYCH
RENATA MONIKA ZAJĄC
Wspólnik
2018-03-13
2020-04-07
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
ANNA EWA CHWAŚCIŃSKA
Wspólnik
2018-03-13
2020-04-07
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2600,00 ZŁ
WIESŁAWA SOŁTYSIAK
Wspólnik
2018-03-13
2020-04-07
19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1900,00 ZŁ
ANNA EWA CHWAŚCIŃSKA
Likwidator
2018-12-28
2020-04-07
WIESŁAWA SOŁTYSIAK
Likwidator
2018-12-28
2020-04-07
RENATA ZAJĄC
Likwidator
2018-12-28
2020-04-07
ANNA EWA CHWAŚCIŃSKA
Prokurent
2018-03-13
2018-03-14
PROKURA SAMOISTNA
BEATA ANNA GRUDZIŃSKA
Prokurent
2014-04-01
2018-03-13
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ PROKURENT SAMODZIELNIE.
ANNA EWA CHWAŚCIŃSKA
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2018-03-14
2018-12-28
WIESŁAWA SOŁTYSIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-03-14
2018-12-28
RENATA ZAJĄC
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-03-14
2018-12-28
MIROSŁAW RYSZARD GRUDZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-04-01
2018-03-14
2014-04-01
2018-12-28
INTER-MED PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-04-01
2018-12-28
PIŁSUDSKIEGO, 155, ŁÓDŹ, 92-332, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie