KRS 0000504467
NIP6040162373
REGON22206349000000
NazwaSTOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WIEDZY EKONOMICZNEJ
Krótka nazwaNA RZECZ ROZWOJU WIEDZY EKONOMICZNEJ
Data rejestracji 02 kwi 2014 (10 lat temu) 02 kwi 2014
Data usunięcia 12 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres KOPERNIKA, 75, PRUSZCZ GDAŃSKI, 83-000, PRUSZCZ GDAŃSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWOJCIECH WALDEMAR ŻABIŃSKI
Likwidator
2018-01-22
2022-09-12
SEBASTIAN KOŁACZ
Członek Organu Nadzoru
2014-04-02
2022-09-12
DAMIAN WĄSIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-04-02
2022-09-12
KATARZYNA MARKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-04-02
2022-09-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA STOWARZYSZENIE, W TYM RÓWNIEŻ W ZAKRESIE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOSOWOBO, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ALBO WICEPREZES ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO WICEPREZES LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PEŁNOMOCNIKIEM.
MARIA JOLANTA SADZA
PREZES ZARZĄDU
2014-04-02
2018-01-22
GRZEGORZ PAJKO
WICEPREZES
2014-04-02
2018-01-22
2014-04-02
2018-01-22
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WIEDZY EKONOMICZNEJ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie