KRS 0000504141
NIP9581665549
REGON22206628600000
NazwaHECKSHER TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHECKSHER TRANSPORT
Data rejestracji 02 kwi 2014 (10 lat temu) 02 kwi 2014
Data usunięcia 06 mar 2024 06 mar 2024
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres HUTNICZA, 4, GDYNIA, 81-061, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9581665549
data rejestracji 09 kwi 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 11 paź 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4920 TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW #4942Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #5020 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #5040 SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #5121 TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW #5221 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5224 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #5229 POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT #7112 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNESOREN FLEMMING FOLMANN
Beneficjent
1963-04-26
LARS BERTELSEN
reprezentant
1962-11-12
RAFAŁ MARIA KOWALCZYK
reprezentant
LARS BERTELSEN
Beneficjent
1962-11-12
Wspólnik
2014-04-02
2024-03-06
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ
19288164900000
PRZEMYSŁAW WOJCIECH OBRYCKI
Wspólnik
2014-04-02
2021-10-19
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
SOREN FLEMMING FOLMANN
Beneficjent
100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SØREN FOLMANN HOLDING APS POSIADAJĄCEJ 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE AHM AF 1997 HOLDING APS POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PD HOLDING A/S POSIADAJĄCEJ 75% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HECKSHER POLSKA SP. Z O.O. POSAIDAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W HECKSHER TRANSPORT SP. Z O.O.
LARS BERTELSEN
Beneficjent
100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE LARS BERTELSEN HOLDING APS POSIADAJĄCEJ 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE AHM AF 1997 HOLDING APS POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PD HOLDING A/S POSIADAJĄCEJ 75% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HECKSHER POLSKA SP. Z O.O. POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W HECKSHER TRANSPORT SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
LARS BERTELSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-04-02
2024-03-06
1962-11-12
RAFAŁ MARIA KOWALCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-04-02
2024-03-06
PRZEMYSŁAW WOJCIECH OBRYCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-04-02
2019-09-09
HANS THOMAS ROSSBERGER
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-04-02
2019-02-07
MORTEN ASSENIUS WEIHRAUCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-04-02
2019-06-21
2014-04-02
2024-03-06
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-04-02
2024-03-06
HECKSHER TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-04-02
2024-03-06
HUTNICZA, 4, GDYNIA, 81-061, GDYNIA, POLSKA
2019-09-09
2024-03-06
4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
2019-09-09
2024-03-06
4920 - TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW
2019-09-09
2024-03-06
4942Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI
2019-09-09
2024-03-06
5020 - TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW
2019-09-09
2024-03-06
5040 - TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW
2019-09-09
2024-03-06
5121 - TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW
2019-09-09
2024-03-06
5221 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
2019-09-09
2024-03-06
5224 - PRZEŁADUNEK TOWARÓW
2019-09-09
2024-03-06
5229 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
2019-09-09
2024-03-06
7112 - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie