KRS 0000504098
NIP6372193406
REGON12308235600000
NazwaMINE MERGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMINE MERGER
Data rejestracji 31 mar 2014 (10 lat temu) 31 mar 2014
Data usunięcia 14 maj 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. 1000-LECIA, 1C, OLKUSZ, 32-300, OLKUSZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 45000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6372193406
data rejestracji 27 maj 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 05 wrz 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2016Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH #2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #0990Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEKLAUDIUSZ EDWARD MICZKA
Wspólnik
2014-03-31
2015-02-06
33 (TRZYDZIEŚCI TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14850,00 ZŁ (CZTERNAŚCIE TYSIĘCY OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
MARIUSZ BRYZIK
Wspólnik
2014-03-31
2019-05-14
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500,00 ZŁ
MICHAŁ PAWEŁ SAMBOR
Wspólnik
2014-03-31
2019-05-14
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.250,00 ZŁ
ZBIGNIEW WŁODZIMIERZ SAMBOR
Wspólnik
2014-03-31
2019-05-14
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.250,00 ZŁ
MICHAŁ PAWEŁ SAMBOR
Likwidator
2018-04-06
2019-05-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, ZACIĄGANIA I UMARZANIA ZOBOWIĄZAŃ ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, Z TYM, ŻE W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 15000,00 ZŁ (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST PREZES I CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE, POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANY JEST PODPIS PREZESA I DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
MARIUSZ BRYZIK
PREZES ZARZĄDU
2014-03-31
2018-04-06
KLAUDIUSZ EDWARD MICZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-03-31
2016-08-24
MICHAŁ PAWEŁ SAMBOR
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-03-31
2018-04-06
ZBIGNIEW WŁODZIMIERZ SAMBOR
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-03-31
2018-04-06
2014-03-31
2018-04-06
MINE MERGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie