KRS 0000504014
NIP8212640547
REGON14718826000000
NazwaGRADA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGRADA POLSKA
Data rejestracji 28 mar 2014 (10 lat temu) 28 mar 2014
Data usunięcia 28 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STAROWIEJSKA, 24, SIEDLCE, 08-110, SIEDLCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8212640547
data rejestracji 15 kwi 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 lis 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#9522Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO #9529Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYPOSAŻENIA KEMPINGOWEGO #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAMAREK SUPLEWSKI
Beneficjent
MAREK SUPLEWSKI
reprezentant
JOAO CARLOS FERREIRA FIGUEIREDO
Wspólnik
2014-03-28
2021-12-28
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250 ZŁOTYCH
CARLOS JOAO GOMES DE FIGUEIREDO
Wspólnik
2014-03-28
2021-12-28
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250 ZŁOTYCH
1946-12-15
ANA CATARINA FERREIRA DE FIGUEIREDO
Wspólnik
2014-03-28
2021-12-28
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250 ZŁOTYCH
GUIDA MARIA FERREIRA FIGUEIREDO
Wspólnik
2014-03-28
2021-12-28
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250 ZŁOTYCH
1975-09-01
MAREK SUPLEWSKI
Likwidator
2020-03-03
2021-12-28
MAREK SUPLEWSKI
Beneficjent
PEŁNIENIE FUNKCJI LIKWIDATORA SPÓŁKI GRADA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PREZES ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE.
JOAO CARLOS FERREIRA FIGUEIREDO
PREZES ZARZĄDU
2014-03-28
2020-03-03
2014-03-28
2020-03-03
GRADA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie