KRS 0000503905
NIP9571073066
REGON22206061600000
NazwaINWESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINWESTMENT
Data rejestracji 27 mar 2014 (10 lat temu) 27 mar 2014
Data usunięcia 26 cze 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJKAZIMIERZ ALBIN KUCZKOWSKI
Wspólnik
2014-03-27
2018-06-26
21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.500 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF STANISŁAW LABUDA
Wspólnik
2014-03-27
2018-06-26
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
JAN MROZIK
Wspólnik
2014-03-27
2018-06-26
27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.500 ZŁOTYCH
ANDRZEJ WENTA
Prokurent
2014-03-27
2018-06-26
PROKURA SAMOISTNA (SAMODZIELNA)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SKŁADA SIĘ Z 1 DO 3 OSÓB - PREZESA I CZŁONKÓW ZARZĄDU, POWOŁYWANYCH PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PREZES ZARZĄDU WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, C) W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURY PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT, D) W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURY PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM LUB PREZES ZARZĄDU WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM ORAZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
BOGUMIŁA WENTA
PREZES ZARZĄDU
2014-03-27
2018-06-26
2014-03-27
2016-10-17
TRZY LIPY, 3, GDAŃSK, 80-172, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie