KRS 0000503886
NIP5213669014
REGON14717039500000
NazwaSTUDIO ARCHICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaSTUDIO ARCHICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -
Data rejestracji 28 mar 2014 (10 lat temu) 28 mar 2014
Data usunięcia 26 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. NIEKŁAŃSKA, 35, WARSZAWA, 03-924, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5213669014
data rejestracji 22 kwi 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 26 sty 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMIKONRAD GRZEGORZ TANASIEWICZ
reprezentant
MARCIN KONRAD TANASIEWICZ
Beneficjent
Wspólnik
2014-03-28
2014-12-23
01079333000000
MARCIN KONRAD TANASIEWICZ
Wspólnik
2014-03-28
2017-10-30
ROBERT PIOTR MUSZYŃSKI
Wspólnik
2014-03-28
2017-05-15
Wspólnik
2014-12-23
2021-01-26
14745576100000
KONRAD GRZEGORZ TANASIEWICZ
Wspólnik
2017-10-30
2018-09-24
MARCIN KONRAD TANASIEWICZ
Wspólnik
2018-03-21
2021-01-26
MARCIN KONRAD TANASIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO - SPÓŁKA POD FIRMĄ STUDIO ARCHICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z/S W WARSZAWIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO, JAK RÓWNIEŻ PROKURENT JEDNOOSOBOWO: KONRAD GRZEGORZ TANASIEWICZ.
Członek Organu Reprezentacji
2014-03-28
2014-12-23
01079333000000
Członek Organu Reprezentacji
2014-12-23
2021-01-26
14745576100000
2014-03-28
2014-12-23
ARCHICO-PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2014-03-28
2015-01-16
MANGALIA, 2, WARSZAWA, 02-930, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie