KRS 0000503277
NIP8531518254
REGON32147524600000
NazwaNAKARIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNAKARIK
Data rejestracji 25 mar 2014 (10 lat temu) 25 mar 2014
Data usunięcia 15 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LIPIAŃSKA, 8, PYRZYCE, 74-200, PYRZYCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10100,00 PLN
Dane kontaktowe
Email EVDH@ABCROL.PL
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHWspólnik
2014-03-25
2020-01-15
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ.
32027722500000
KATARZYNA KARBOWIAK
Wspólnik
2014-03-25
2020-01-15
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.100,00 ZŁ.
ERIC DENIS VAN DER HEYDEN
Likwidator
2019-06-25
2020-01-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJE JĄ WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. ZARZĄD JEST ORGANEM WYKONAWCZYM I ZARZĄDZAJĄCYM SPÓŁKĄ. ZGODNIE Z UMOWĄ SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO TEŻ USTANOWIONY PRZEZ ZARZĄD PROKURENT LUB PEŁNOMOCNIK. DO REPREZENTACJI SPÓŁKI W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ZGODNIE Z ART. 205 §1 KSH.
KATARZYNA KARBOWIAK
PREZES
2014-03-25
2019-06-25
ERIC DENIS VAN DER HEYDEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-03-25
2019-06-25
2014-03-25
2019-06-25
NAKARIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie