KRS 0000503118
NIP1251625666
REGON14716131500000
NazwaMORENAMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMORENAMETAL
Data rejestracji 24 mar 2014 (10 lat temu) 24 mar 2014
Data usunięcia 03 lip 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SIKORSKIEGO, 33 D, ZĄBKI, 05-091, ZĄBKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5050,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1251625666
data rejestracji 01 kwi 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 18 mar 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIMAREK AURELIUSZ ADAMCZYK
Wspólnik
2014-03-24
2014-09-12
99 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4950,00 ZŁOTYCH (SŁOWNIE: CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
MAGDALENA WASIEWICZ
Wspólnik
2014-09-12
2016-12-28
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4950 ZŁOTYCH
KATARZYNA WANDA ADAMCZYK KREKORA
Wspólnik
2015-05-15
2018-04-04
2 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100 ZŁOTYCH
Wspólnik
2016-12-28
2018-04-04
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950 ZŁOTYCH
14723746100000
BOGUSŁAW JACEK WIŚNIEWSKI
Wspólnik
2018-04-04
2019-07-03
101 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 5.050,00 ZŁ
BOGUSŁAW JACEK WIŚNIEWSKI
Likwidator
2018-04-04
2019-07-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MAREK AURELIUSZ ADAMCZYK
PREZES ZARZĄDU
2014-03-24
2017-05-25
BOGUSŁAW JACEK WIŚNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-05-25
2018-04-04
2014-03-24
2018-04-04
MORENAMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie