KRS 0000502986
NIP1132874423
REGON14715132800000
NazwaKOMB INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaKOMB INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -
Data rejestracji 21 mar 2014 (10 lat temu) 21 mar 2014
Data usunięcia 06 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA, 5, WARSZAWA, 00-367, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 1132874423
data rejestracji 01 cze 2014
status Czynny
63105019531000009032478696
INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39
ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA
85105019531000009032478688
INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39
ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA
41105019531000009032478704
INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39
ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA
90105019531000002482353196
INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39
ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA
86105019531000009032478670
INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39
ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7734Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAMACIEJ JAN BALCEREK
Wspólnik
2015-11-20
2021-07-06
STEFAN MAJEWSKI
Wspólnik
2014-03-21
2019-07-08
AGNIESZKA MAJEWSKA
Wspólnik
2014-03-21
2019-07-08
MACIEJ JAN BALCEREK
Beneficjent
ANTONI MICHAŁ BALCEREK
Beneficjent
ANTONI MICHAŁ BALCEREK
ZGŁASZAJĄCY - KOMPLEMENTARIUSZ
MACIEJ JAN BALCEREK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ANTONI MICHAŁ BALCEREK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiWSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST KOMB INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI: CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. OBECNIE UPRAWNIENI DO REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA JEST: MACIEJ JAN BALCEREK (PREZES ZARZĄDU).
Członek Organu Reprezentacji
2014-03-21
2019-07-08
14114969000000
Członek Organu Reprezentacji
2019-07-08
2021-07-06
36136435000000
2014-03-21
2019-07-08
JOWISZ II - CITY VILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2014-03-21
2015-08-13
NADDNIEPRZAŃSKA, 6, WARSZAWA, 04-205, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie