KRS 0000502848
NIP7010417461
REGON14715908600000
NazwaINSTYTUT PSYCHOLOGII I PSYCHIATRII SĄDOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaINSTYTUT PSYCHOLOGII I PSYCHIATRII SĄDOWEJ
Data rejestracji 20 mar 2014 (11 lat temu) 20 mar 2014
Data usunięcia 13 sie 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 44, WARSZAWA, 01-381, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 450000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 450000,00 PLN
Wartość nominalna akcji30000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji15
Dane podatkowe
NIP 7010417461
data rejestracji 04 kwi 2014
status Czynny
74102011560000740201315266
PKO Oddział 14 w Warszawie
ul. Leona Kruczkowskiego 6 00-412 Warszawa POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#749 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8899Z PROWADZENIE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW WSI DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ. #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #8690 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJALEKSANDRA OLEWNICZAK
Beneficjent
ELŻBIETA KRYSTYNA MAZUROWSKA
Beneficjent
ALEKSANDRA OLEWNICZAK
zgłaszający - wspólnik spółki
MARIA HENRYKA TOMCZAK KĘDZIERSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-03-20
2021-08-13
KATARZYNA SAWICKA
Członek Organu Nadzoru
2014-03-20
2021-08-13
JUSTYN ADAM MILEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-03-20
2021-08-13
ALEKSANDRA OLEWNICZAK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
REPREZENTACJA SPÓŁKI, PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI
ELŻBIETA KRYSTYNA MAZUROWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
REPREZENTACJA SPÓŁKI, PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
EWA MILEWSKA
Jedyny Akcjonariusz
2014-03-20
2021-08-13
2014-03-20
2017-12-29
LEONA KRUCZKOWSZKIEGO, 6A, WARSZAWA, 00-412, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie