KRS 0000502541
NIP6342826002
REGON24351285500000
NazwaENERGY MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaENERGY MAX
Data rejestracji 19 mar 2014 (11 lat temu) 19 mar 2014
Data usunięcia 16 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. 3 MAJA, 90, CHORZÓW, 41-500, CHORZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0812Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0220Z POZYSKIWANIE DREWNA #1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #1624Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3822Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMUBOGUSŁAWA BARBARA BOROWSKA
Wspólnik
2014-03-19
2014-06-27
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
ROLAND DAMIAN KARWEL
Wspólnik
2014-03-19
2014-05-26
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
MARIAN MIECZYSŁAW TOMCZYK
Wspólnik
2014-05-26
2014-07-18
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000 ZŁ
JAN PRZEMYSŁAW PEJGA
Wspólnik
2014-07-18
2016-01-29
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
MICHALINA EWA SZOLC INSADOWSKA
Wspólnik
2016-01-29
2019-01-16
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.000,00 ZŁ
MICHALINA EWA SZOLC INSADOWSKA
Prokurent
2016-01-29
2019-01-16
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ, PODPISYWANIE W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A CZLONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZES ZARZĄDU.
RADOSŁAW IGOR BUZAN
PREZES ZARZĄDU
2014-03-19
2014-05-26
MARIAN TOMCZYK
PREZES ZARZĄDU
2014-05-26
2014-07-04
JAN PRZEMYSŁAW PEJGA
PREZES ZARZĄDU
2014-07-18
2015-02-10
SYLWESTER JÓZEF TCHÓRZ
PREZES ZARZĄDU
2015-02-10
2016-01-29
TOMASZ ROGER ZUBOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2016-01-29
2018-03-26
2014-03-19
2014-05-26
KOŚCIUSZKI, 171, KATOWICE, 40-524, KATOWICE, POLSKA
2014-05-26
2014-07-18
PLONÓW, 22, KATOWICE, 41-200, SOSNOWIEC, POLSKA
2014-07-18
2015-03-31
PLONÓW, 22, SOSNOWIEC, 41-200, SOSNOWIEC, POLSKA
2015-03-31
2016-01-29
SOSNOWIEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie