KRS 0000502449
NIP5213668227
REGON14698358700000
NazwaMURIER PARIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMURIER PARIS POLSKA
Data rejestracji 18 mar 2014 (11 lat temu) 18 mar 2014
Data usunięcia 11 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. CICHA, 5, WARSZAWA, 00-353, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 56700,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5213668227
data rejestracji 01 paź 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 11 kwi 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9602Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2042Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5320Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓWSYLWIA KRYSTYNA PIĘTKA
Wspólnik
2014-03-18
2015-09-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH
PAWEŁ KLIMANKOWICZ
Wspólnik
2014-03-18
2015-09-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH
RAFAŁ RYSZARD AFANASJEF
Wspólnik
2015-09-28
2016-06-02
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
KAROLINA ANNA PIĘTKA
Wspólnik
2016-06-02
2022-04-11
1.129 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 56.450,00 ZŁOTYCH
RAFAŁ RYSZARD AFANASJEF
Prokurent
2015-09-28
2022-04-11
SAMOISTNA
RAFAŁ RYSZARD AFANASJEF
Likwidator
2021-02-22
2022-04-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
PAWEŁ KLIMANKOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2014-03-18
2015-09-28
SYLWIA KRYSTYNA PIĘTKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-03-18
2015-09-28
MAŁGORZATA HALINA GOUZD
PREZES ZARZĄDU
2015-09-28
2021-02-22
2014-03-18
2015-09-28
S&P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-09-28
2021-02-22
MURIER PARIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-03-18
2015-09-28
OBRZEŻNA, 1A, WARSZAWA, 02-691, WARSZAWA, POLSKA
2015-09-28
2016-06-02
UL. TAMKA, 16, WARSZAWA, 00-349, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie