KRS 0000502413
NIP2050004076
REGON24348557800000
NazwaKSW GENERAL TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKSW GENERAL TRADING
Data rejestracji 18 mar 2014 (11 lat temu) 18 mar 2014
Data usunięcia 15 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#06 GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWYWspólnik
2014-03-18
2015-06-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ
35159482600000
LEE THOMPSON
Wspólnik
2015-06-13
2020-10-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
BOGDAN ZALEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-03-18
2015-06-13
LEE THOMPSON
PREZES ZARZĄDU
2015-06-13
2020-10-15
2014-03-18
2018-12-07
BOLESŁAWA CZERWIŃSKIEGO, 6, KATOWICE, 40-112, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie