KRS 0000502371
NIP8361858725
REGON10174456700000
NazwaQGREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaQGREEN
Data rejestracji 17 mar 2014 (11 lat temu) 17 mar 2014
Data usunięcia 30 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JANA III SOBIESKIEGO, 11A, SKIERNIEWICE, 96-100, SKIERNIEWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8030Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4622Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEARTUR ŁUKASZ PALICA
Wspólnik
2014-03-17
2015-02-19
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.750,00 ZŁ
Wspólnik
2014-03-17
2015-02-19
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
10170219000000
MATEUSZ ŚLIWIŃSKI
Wspólnik
2014-11-20
2020-10-30
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750,00 ZŁ
BARTŁOMIEJ LASKOWSKI
Wspólnik
2015-02-19
2020-10-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁOTYCH
PAWEŁ ARTUR MALEWSKI
Wspólnik
2015-02-19
2020-10-30
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 750,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MATEUSZ ŚLIWIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-03-17
2015-02-19
ARTUR ŁUKASZ PALICA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-03-17
2015-02-19
BARTŁOMIEJ LASKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-02-19
2020-10-30
PAWEŁ ARTUR MALEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-02-19
2020-10-30
2014-03-17
2015-02-19
MSZCZONOWSKA, 101, SKIERNIEWICE, 96-100, SKIERNIEWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie