KRS 0000501943
NIP7010420339
REGON14719103200000
NazwaFUNDACJA KLAUZULA SUMIENIA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKLAUZULA SUMIENIA
Data rejestracji 10 kwi 2014 (10 lat temu) 10 kwi 2014
Data usunięcia 23 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres UL. FRETA, 44, WARSZAWA, 00-227, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #172 PRODUKCJA TKANIN WŁÓKIENNICZYCH #181 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ #1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #465 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ #581 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #639 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #854 SZKOŁY POLICEALNE ORAZ WYŻSZEPAWEŁ KANIA
Likwidator
2018-05-16
2018-11-23
MARZENA ZAKRZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-04-10
2016-02-25
GABRIEL KOWALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2017-06-26
2018-11-23
MARCIN TEODOR KOWALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2017-12-19
2018-11-23
ZOFIA BAŃDUR
Członek Organu Nadzoru
2014-04-10
2017-01-27
MICHAŁ WOJCIECH MALINOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-06-11
2017-12-19
LEONARD FELIKS TARNOGÓRSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-02-25
2017-06-26
MARZENA ZAKRZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2017-01-27
2017-06-26
MONIKA ZOFIA GNIADO
Członek Organu Nadzoru
2017-06-26
2018-11-23
PAWEŁ MICHAŁ ZAKRZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-04-10
2016-02-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA FUNDACJI UPRAWNIONY JEST: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
MICHAŁ WOJCIECH MALINOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-04-10
2015-06-11
LEONARD FELIKS TARNOGÓRSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-06-11
2016-02-25
PAWEŁ MICHAŁ ZAKRZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-01-27
2017-06-26
MARCIN TEODOR KOWALCZYK
PREZES ZARZĄDU
2017-06-26
2017-12-19
PAWEŁ WOJCIECH KANIA
PREZES ZARZĄDU
2017-12-19
2018-05-16
2014-04-10
2017-12-19
FUNDACJA MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUKACJI SPERSONALIZOWANEJ
2017-12-19
2018-05-16
FUNDACJA KLAUZULA SUMIENIA
2014-04-10
2017-06-26
FLORY, 9, WARSZAWA, 00-586, WARSZAWA, POLSKA
2017-06-26
2017-12-19
UL. JÓZEFA BEMA, 60, WARSZAWA, 01-221, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie