KRS 0000501520
NIP7282796573
REGON10174272300000
NazwaFOX-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFOX-OIL
Data rejestracji 10 mar 2014 (11 lat temu) 10 mar 2014
Data usunięcia 22 sie 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. INSTALATORÓW, 1, SIERPC, 09-200, SIERPC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #6499 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAWspólnik
2014-03-10
2014-04-16
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
10140497200000
DAMIAN PIOTR TWARDZIŃSKI
Wspólnik
2014-04-16
2014-12-22
100 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000 ZŁ
MAK-TRANS LTD
Wspólnik
2014-12-22
2017-04-24
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
MICHAŁ KONRAD CESARZ
Wspólnik
2017-04-24
2017-10-24
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
DM TRADE LTD SPÓŁKA PRYWATNA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2017-10-24
2023-08-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
BARTŁOMIEJ PIOTR GRACZYK
PREZES ZARZĄDU
2014-03-10
2014-04-16
ZBIGNIEW MIROSŁAW DURSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-12-22
2016-12-28
MICHAŁ KONRAD CESARZ
PREZES ZARZĄDU
2017-04-24
2023-08-22
DAMIAN PIOTR TWARDZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-04-16
2014-12-22
2014-03-10
2014-12-22
MARNAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-03-10
2014-04-16
OLECHOWSKA, 83, ŁÓDŹ, 92-403, ŁÓDŹ, POLSKA
2014-04-16
2014-12-22
PRZYBYSZEWSKIEGO, 176/178, ŁÓDŹ, 93-120, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie