KRS 0000500838
NIP6292173643
REGON27687360700000
NazwaNIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA "MED - MYDLICE" I. KAIM, K.OKAS, M.BŁAŻEJAK, E. ŚLAWSKA - DOMIN SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaNIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA "MED - MYDLICE" I. KAIM, K.OKAS, M.BŁAŻEJAK, E. ŚLAWSKA - DOMIN
Data rejestracji 06 mar 2014 (11 lat temu) 06 mar 2014
Data usunięcia 11 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres LUDOWA, 7, DĄBROWA GÓRNICZA, 41-310, DĄBROWA GÓRNICZA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA #8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAKRZYSZTOF ZENON KOZŁOWSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF ZENON KOZŁOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
ŁUKASZ ADAM JAROCKI
Beneficjent
IZABELLA KRYSTYNA KAIM
Wspólnik
2014-03-06
2024-01-11
LIDIA BRONISŁAWA PORĘBSKA
Wspólnik
2014-03-06
2017-08-17
ELŻBIETA MARIA ŚLAWSKA DOMIN
Wspólnik
2014-03-06
2024-01-11
MAŁGORZATA HELENA BŁAŻEJAK
Wspólnik
2014-03-06
2024-01-11
KATARZYNA ZOFIA OKAS
Wspólnik
2014-03-06
2024-01-11
KRZYSZTOF ZENON KOZŁOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ŁUKASZ ADAM JAROCKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIA CO NAJMNIEJ DWÓCH WSPÓLNIKÓW, LUB WSPÓLNIKA I PROKURENTA.
KATARZYNA ZOFIA OKAS
Członek Organu Reprezentacji
2014-03-06
2024-01-11
MAŁGORZATA HELENA BŁAŻEJAK
Członek Organu Reprezentacji
2014-03-06
2024-01-11
IZABELLA KRYSTYNA KAIM
Członek Organu Reprezentacji
2014-03-06
2024-01-11
ELŻBIETA MARIA ŚLAWSKA
Członek Organu Reprezentacji
2014-03-06
2024-01-11
LIDIA BRONISŁAWA PORĘBSKA
Członek Organu Reprezentacji
2014-03-06
2017-08-17
2014-03-06
2017-08-17
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA "MED - MYDLICE" I. KAIM, K.OKAS, M.BŁAŻEJAK, E. ŚLAWSKA - DOMIN, L. PORĘBSKA SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie