KRS 0000500455
NIP5833165851
REGON22204679200000
NazwaFELIX RUSZTOWANIA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaFELIX RUSZTOWANIA
Data rejestracji 06 mar 2014 (11 lat temu) 06 mar 2014
Data usunięcia 12 sie 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. MAGAZYNOWA, 3-7, GRUDZIĄDZ, 86-300, GRUDZIĄDZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji100000
Dane podatkowe
NIP 5833165851
data rejestracji 01 mar 2014
status Czynny
79109016780000000122552442
SANPL 1 Oddział w Grudziądzu
al. 23 Stycznia 42 86-300 Grudziądz POLSKA
38109016780000000147329502
SANPL 1 Oddział w Grudziądzu
al. 23 Stycznia 42 86-300 Grudziądz POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAMARCIN JANOWSKI
Beneficjent
JOANNA IRENA JANOWSKA-OWCZAREK
Beneficjent
BARTOSZ JURAS
reprezentant
MARCIN JANOWSKI
reprezentant
MAGDALENA TOMASZEWSKA
reprezentant
MAREK TOMASZEWSKI
reprezentant
JOANNA IRENA JANOWSKA-OWCZAREK
reprezentant
NATALIA ANNA SZPULECKA
reprezentant
JOANNA IRENA OWCZAREK
Prokurent
2014-03-06
2019-06-26
PROKURA SAMOISTNA
NATALIA ANNA SZPULECKA
Prokurent
2019-06-26
2021-08-12
PROKURA SAMOISTNA
MAŁGORZATA PAULINA DOMINIK
Członek Organu Nadzoru
2014-03-06
2018-02-09
MAREK TOMASZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-03-06
2021-08-12
SYLWIA EWA KULESZA ŻUBERTOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-03-06
2016-01-29
MAGDALENA TOMASZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2016-01-29
2021-08-12
MARCIN JANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-02-09
2021-08-12
BARTOSZ JURAS
Członek Organu Nadzoru
2019-06-26
2021-08-12
MARCIN JANOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JOANNA IRENA JANOWSKA-OWCZAREK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.
PIOTR TOMASZ DOMINIK
PREZES ZARZĄDU
2014-03-06
2019-06-26
JOANNA IRENA JANOWSKA OWCZAREK
PREZES ZARZĄDU
2019-06-26
2021-08-12
2014-03-06
2016-08-25
NA OSTROWIU, 1, GDAŃSK, 80-958, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie