KRS 0000500338
NIP6511716263
REGON24350453100000
NazwaIQINSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaIQINSTAL
Data rejestracji 04 mar 2014 (11 lat temu) 04 mar 2014
Data usunięcia 09 lip 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŻORY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email KONTAKT.IQINSTAL@GMAIL.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#412 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #439 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE #551 USŁUGI HOTELARSKIE #552 POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #559 POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #774 DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIMRADOSŁAW KOPCZYŃSKI
Wspólnik
2014-03-04
2024-07-09
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ
MARIA MAŃKA
Wspólnik
2015-03-02
2024-07-09
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000,00 ZŁ
BOGUMIŁA EMILIA ISKRA
Wspólnik
2014-03-04
2015-03-02
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.
MARIUSZ MAŃKA
PREZES ZARZĄDU
2014-03-04
2015-07-20
RADOSŁAW TOMASZ KOPCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-07-20
2016-07-14
MARIUSZ MAŃKA
PREZES ZARZĄDU
2016-07-14
2024-07-09
2014-03-04
2015-03-02
ALEJA ZJEDNOCZONEJ EUROPY, 18, ŻORY, 44-240, ŻORY, POLSKA
2015-03-02
2018-06-12
UL. WODZISŁAWSKA, 225, ŻORY, 44-245, ŻORY, POLSKA
GKm 316/21
2022-06-08
2023-01-04
34915.85 PLN
VI GNc 3042/17
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Łukasz Zyga Kancelaria Komornicza nr XV w Katowicach
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie