KRS 0000500181
NIP5542923873
REGON34154871600000
NazwaSTW SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSTW SERWIS
Data rejestracji 28 lut 2014 (11 lat temu) 28 lut 2014
Data usunięcia 16 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁOCHOWSKA, 16, LIPNIKI, 86-005, BIAŁE BŁOTA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5542923873
data rejestracji 23 lip 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 lut 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #3317Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #3831Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEMICHAŁ KRAUSE
Beneficjent
MICHAŁ KRAUSE
reprezentant
Wspólnik
2014-02-28
2023-01-16
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.000,00 ZŁOTYCH
00033649600000
GRAŻYNA MARIA KOWALSKA
Prokurent
2014-02-28
2020-01-09
SAMODZIELNA
MICHAŁ KRAUSE
Likwidator
2020-01-09
2023-01-16
MICHAŁ KRAUSE
Beneficjent
LIKWIDATOR SAMODZIELNIE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU BĄDŹ PROKURENT SAMODZIELNIE.
EWARYST STANISŁAW MROWIEC
PREZES ZARZĄDU
2014-02-28
2018-04-06
MICHAŁ KRAUSE
PREZES ZARZĄDU
2018-04-06
2023-01-16
2014-02-28
2020-01-09
STW SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie