KRS 0000499591
NIP7352859096
REGON12305548300000
NazwaBESF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBESF
Data rejestracji 03 mar 2014 (11 lat temu) 03 mar 2014
Data usunięcia 14 maj 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZIELONA, 37, NOWY TARG, 34-400, NOWY TARG, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 12500,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BESF@BESF.PL
Dane podatkowe
NIP 7352859096
data rejestracji 21 maj 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 09 sty 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #4772Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4624Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETKRZYSZTOF JACEK JAKOBISZYN
Wspólnik
2014-03-03
2018-04-04
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500 ZŁ
ZBIGNIEW ADAM KUDELA
Wspólnik
2014-03-03
2016-04-01
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500 ZŁ
TOMASZ ŁUKASZ GUZDEK
Wspólnik
2015-05-19
2016-04-01
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ
MACIEJ PAWEŁ KWIATEK
Wspólnik
2015-05-19
2016-04-01
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ
JACEK PITRA
Wspólnik
2015-05-19
2016-04-01
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ
MONIKA KATARZYNA JAKOBISZYN
Wspólnik
2016-04-01
2018-04-04
200 UDZIAŁÓW PO 50,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
BARTŁOMIEJ ROMAN BLAŃDA
Wspólnik
2018-04-04
2024-05-14
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12500,00 ZŁ
KRZYSZTOF JACEK JAKOBISZYN
Prokurent
2015-08-17
2016-04-01
PROKURA SAMODZIELNA (SAMOISTNA)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. PRAWO CZŁONKA ZARZĄDU DO PROWADZENIA SPÓŁKI I JEJ REPREZENTACJI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH
KRZYSZTOF JACEK JAKOBISZYN
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-03-03
2015-08-17
ZBIGNIEW ADAM KUDELA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-03-03
2016-04-01
MACIEJ PAWEŁ KWIATEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-08-17
2016-04-01
KRZYSZTOF JACEK JAKOBISZYN
PREZES ZARZĄDU
2016-04-01
2017-10-19
BARTŁOMIEJ ROMAN BLAŃDA
PREZES ZARZĄDU
2017-10-19
2024-05-14
2014-03-03
2017-10-19
KRZYWA, 6, NOWY TARG, 34-400, NOWY TARG, POLSKA
2017-10-19
2018-04-04
UL. DŁUGA, 102, NOWY TARG, 34-400, NOWY TARG, POLSKA
1218-SEE.7113.153.2024.1
2024-02-26
2024-03-18
595.16 PLN
1907.2018
Urząd Skarbowy w Nowym Targu
1218-SEE.7113.153.2024.1
2024-02-26
2024-03-18
5390.27 PLN
1218-723.233710.2021
Urząd Skarbowy w Nowym Targu
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie