KRS 0000499128
NIP6342825451
REGON24349075700000
NazwaANNPAUL KLINIKA PIĘKNA I URODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaANNPAUL KLINIKA PIĘKNA I URODY
Data rejestracji 20 lut 2014 (11 lat temu) 20 lut 2014
Data usunięcia 17 wrz 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GŁOGOWA, 29, MIKOŁÓW, 43-190, MIKOŁÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9602Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #72 INFORMATYKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAKRZYSZTOF JACEK OPRZĘDEK
Wspólnik
2014-02-20
2014-06-26
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
PRZEMYSŁAW MAKSYMILIAN BIELATOWICZ
Wspólnik
2014-02-20
2014-06-26
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
ANNA MAGDALENA LENARTOWICZ
Wspólnik
2014-06-26
2015-05-08
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ
PAULA MICHALINA TUMALA
Wspólnik
2014-06-26
2020-09-17
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
AGNIESZKA WIOLETTA FLORCZYK
Wspólnik
2020-09-17
2024-09-17
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ
Wspólnik
2020-09-17
2024-09-17
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ
38529252400000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
KRZYSZTOF JACEK OPRZĘDEK
PREZES ZARZĄDU
2014-02-20
2014-06-26
PAULA MICHALINA TUMALA
PREZES ZARZĄDU
2014-06-26
2020-09-17
ANNA MAGDALENA LENARTOWICZ
VICE-PREZES ZARZĄDU
2014-06-26
2015-05-08
AGNIESZKA WIOLETTA FLORCZYK
PREZES ZARZĄDU
2020-09-17
2024-09-17
2014-02-20
2014-06-26
MANED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-02-20
2014-06-26
MICKIEWICZA, 29, KATOWICE, 40-085, KATOWICE, POLSKA
2014-06-26
2014-07-03
GŁOGOWA, 29, KATOWICE, 43-190, MIKOŁÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie