KRS 0000499106
NIP6342825770
REGON24350044400000
NazwaMEGA INWESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMEGA INWESTOR
Data rejestracji 21 lut 2014 (11 lat temu) 21 lut 2014
Data usunięcia 10 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PANEWNICKA, 375, KATOWICE, 40-773, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6342825770
data rejestracji 06 maj 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 lip 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEWspólnik
2014-02-21
2017-08-02
11 000 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 100 000 ZŁ
24077561400000
ADAM MAREK KRUPKA
Wspólnik
2017-08-02
2023-02-10
5610 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 561.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF KAMIL KRUPKA
Wspólnik
2017-08-02
2023-02-10
5390 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 539.000,00 ZŁ
ADAM MAREK KRUPKA
Likwidator
2022-01-28
2023-02-10
KRZYSTOF KAMIL KRUPKA
Beneficjent
ADAM MAREK KRUPKA
Beneficjent
KRZYSTOF KAMIL KRUPKA
reprezentant
ADAM MAREK KRUPKA
reprezentant
KRZYSTOF KAMIL KRUPKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ADAM MAREK KRUPKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
ADAM MAREK KRUPKA
PREZES ZARZĄDU
2014-02-21
2022-01-28
KRZYSZTOF KAMIL KRUPKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-02-21
2022-01-28
2014-02-21
2022-01-28
MEGA INWESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie