KRS 0000499024
NIP5213666814
REGON14711435600000
NazwaDIMEG INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaDIMEG INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 21 lut 2014 (11 lat temu) 21 lut 2014
Data usunięcia 27 sty 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres DOMINIKAŃSKA, 16, WARSZAWA, 02-738, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAROMUALD NOWAK
Wspólnik
2014-02-21
2015-06-16
PAWEŁ SOROKA
Wspólnik
2014-02-21
2014-12-30
Wspólnik
2014-12-30
2016-01-27
01293605700000
MAREK NOWAK
Wspólnik
2015-06-16
2016-01-27
PAWEŁ NOWAK
Wspólnik
2015-06-16
2016-01-27
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPEZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI SAMODZIELNIE. WSPÓLNIK DIMEG INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANY JEST W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU, ZAŚ W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. PREZESEM ZARZĄDU DIMEG INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST ROMUALD NOWAK. WICEPREZESEM ZARZĄDU DIMEG INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST MAREK NOWAK.
ROMUALD NOWAK
Członek Organu Reprezentacji
2014-02-21
2015-06-16
PAWEŁ SOROKA
Członek Organu Reprezentacji
2014-02-21
2014-12-30
Członek Organu Reprezentacji
2014-12-30
2016-01-27
01293605700000
PAWEŁ NOWAK
Członek Organu Reprezentacji
2015-06-16
2016-01-27
MAREK NOWAK
Członek Organu Reprezentacji
2015-06-16
2016-01-27
2014-02-21
2014-12-30
AVGAS SERVICE R. NOWAK SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie