KRS 0000498690
NIP8561848884
REGON32148565800000
NazwaPRIME CARGO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRIME CARGO POLAND
Data rejestracji 19 lut 2014 (11 lat temu) 19 lut 2014
Data usunięcia 31 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PROSTA, 16, ŁOZIENICA, 72-100, GOLENIÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8561848884
data rejestracji 01 cze 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 lis 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4920Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5020Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW #5040Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5222A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI #5222B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWYJENS HESSELBERG LUND
Beneficjent
1969-11-08
JENS BJORN ANDERSEN
Beneficjent
1966-03-22
WOJCIECH CIPIUR
reprezentant
ZBIGNIEW KEMPSKI
reprezentant
MACIEJ GRZEGORZ WALENDA
reprezentant
PRIME CARGO A/S
Wspólnik
2014-02-19
2021-08-13
2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ.
DSV PRIME CARGO A/S
Wspólnik
2021-08-13
2021-10-12
2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ.
DSV SOLUTIONS HOLDING A/S
Wspólnik
2021-10-12
2021-12-31
2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ.
BRIAN EJSING
Członek Organu Nadzoru
2021-04-07
2021-12-31
1966-08-26
JENS HESSELBERG LUND
Członek Organu Nadzoru
2021-04-07
2021-12-31
1969-11-08
MICHAEL EBBE
Członek Organu Nadzoru
2021-04-07
2021-12-31
1970-01-25
JENS HESSELBERG LUND
Beneficjent
CFO- WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W DSV PANALPINA A/S
JENS BJORN ANDERSEN
Beneficjent
CEO - WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W DSV A/S
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JESPER BEJSTRUP
PREZES ZARZĄDU
2014-02-19
2019-09-24
LARS OLE HENRIKSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-05-12
2017-11-03
ZBIGNIEW KEMPSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-08-14
2021-12-31
MACIEJ WALENDA
PREZES ZARZĄDU
2021-02-24
2021-12-31
WOJCIECH CIPIUR
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-08-13
2021-12-31
MORTEN HOGSBERG NIELSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-05-12
2017-11-03
MORTEN HOILUND
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-11-03
2019-09-24
MORTEN HOILUND
PREZES ZARZĄDU
2019-09-24
2021-02-24
2014-02-19
2014-07-18
PLAC LOTNIKÓW, 2, GOLENIÓW, 72-100, GOLENIÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie