KRS 0000497851
NIP7811893099
REGON30264761800000
NazwaLUXONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLUXONA
Data rejestracji 11 lut 2014 (11 lat temu) 11 lut 2014
Data usunięcia 14 mar 2024 14 mar 2024
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KS. IGNACEGO SIWCA, 6B, TARNOWSKIE GÓRY, 42-600, TARNOWSKIE GÓRY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email MANAGEMENT@LUXONA.NET
Dane podatkowe
NIP 7811893099
data rejestracji 20 lut 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 09 lut 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHDAGMARA EWA WESOŁOWSKA
Beneficjent
KRZYSZTOF JAN WĘGRZYN
reprezentant
JACEK SZOPIŃSKI
Wspólnik
2014-02-11
2014-06-04
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.000,00 ZŁ
DAGMARA EWA WESOŁOWSKA
Wspólnik
2014-06-04
2014-10-09
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.000,00 ZŁ
INTERNATIONAL LEADER LLC
Wspólnik
2014-10-09
2016-02-26
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
DAGMARA EWA WESOŁOWSKA
Wspólnik
2016-02-26
2024-03-14
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
DAGMARA EWA WESOŁOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
LESZEK ALFRED LATKA
PREZES ZARZĄDU
2021-04-29
2024-03-14
JACEK SZOPIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-02-11
2014-06-04
DAGMARA EWA WESOŁOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2014-06-04
2018-10-19
KRZYSZTOF JAN WĘGRZYN
PREZES ZARZĄDU
2019-04-04
2021-02-19
2014-02-11
2014-06-04
J.H. DĄBROWSKIEGO, 75, POZNAŃ, 60-523, POZNAŃ, POLSKA
2014-06-04
2016-02-26
STRZELECKA, 5, TARNOWSKIE GÓRY, 42-600, TARNOWSKIE GÓRY, POLSKA
2016-02-26
2019-04-04
UL. KS. IGNACEGO SIWCA, 4B, TARNOWSKIE GÓRY, 42-600, TARNOWSKIE GÓRY, POLSKA
Km 824/21
2022-04-02
2023-02-21
1086.7 PLN
VI Nc-e 1865480/20
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Aleksandra Sprung Kancelaria Komornicza nr VII w Tarnowskich Górach
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie