KRS 0000497649
NIP8513174258
REGON32148375400000
NazwaSTOWARZYSZENIE ITHINK
Krótka nazwaITHINK
Data rejestracji 11 lut 2014 (11 lat temu) 11 lut 2014
Data usunięcia 30 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres UL. NAD RUDZIANKĄ, 21, SZCZECIN, 70-781, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #8552Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEDAWID ŁUKASZ SABACIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-02-11
2021-11-30
ADRIANA ANITA GARSTKA
Członek Organu Nadzoru
2014-02-11
2021-11-30
DOROTA IDZIASZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2014-02-11
2021-11-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI, JAK RÓWNIEŻ WSZELKICH PISM W PRZEDMIOCIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA WYMAGANY JEST PODPIS JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ PRZY ZOBOWIĄZANIACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 50 TYS. PLN DO ICH WAŻNOŚCI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
JULIA ELWIRA PAWŁOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2014-02-11
2016-06-15
REMIGIUSZ MARIAN WAŁEJKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-02-11
2015-04-30
KAROLINA TERESA SKIERKOWSKA
SKARBNIK ZARZĄDU
2014-02-11
2015-04-30
NATALIA DOMINIAK
SKARBNIK
2015-04-30
2016-06-15
DAWID ŁUKASZ SABACIŃSKI
WICEPREZES
2015-04-30
2016-06-15
EWELINA MŁYNARCZYK
PREZES
2016-06-15
2021-11-30
EWA GUŁA
SKARBNIK
2016-06-15
2021-11-30
MARIUSZ MŁYNARCZYK
WICEPREZES
2016-06-15
2021-11-30
2014-02-11
2016-06-15
MAŃKOWSKIEGO, 19A, SZCZECIN, 71-690, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie