KRS 0000497648
NIP6182145634
REGON30264683700000
NazwaPOLSKI KLASTER FINANSOWY
Krótka nazwaPOLSKI KLASTER FINANSOWY
Data rejestracji 12 lut 2014 (11 lat temu) 12 lut 2014
Data usunięcia 17 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres UL. JAGIELLOŃSKA, 64, BYDGOSZCZ, 85-027, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KAMILA ZALEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-02-12
2018-01-25
KINGA JANKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2018-01-25
2020-11-17
RAFAŁ DOMAGALSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-01-25
2020-11-17
KAMILA FLAJSZER
Członek Organu Nadzoru
2018-01-25
2020-11-17
EUGENIUSZ BALCERZYK
Członek Organu Nadzoru
2014-02-12
2018-01-25
MARIUSZ SIKORA
Członek Organu Nadzoru
2014-02-12
2018-01-25
KAMILA PIETRAS
Likwidator
2020-02-17
2020-11-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - W TYM PREZES LUB WICEPREZES - DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - W TYM PREZES LUB WICEPREZES - DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
MACIEJ CHYNASIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-02-12
2018-01-25
SŁAWOMIR SZULC
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-02-12
2018-01-25
RAFAŁ DOMAGALSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-02-12
2018-01-25
ROBERT LICHY
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-02-12
2018-01-25
KAMILA FLAJSZER
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-02-12
2018-01-25
EWA DOMAGALSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-01-25
2020-11-17
GRZEGORZ BĄKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-01-25
2020-11-17
MATEUSZ PIETRAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-01-25
2020-11-17
ALEKSANDER KALINIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-02-12
2018-01-25
KAMILA PIETRAS
PREZES ZARZĄDU
2018-01-25
2020-11-17
2014-02-12
2017-09-28
KLASTER DORADCÓW UBEZPIECZENIOWYCH PATRONATUS - STOWARZYSZENIE
2017-09-28
2020-02-17
POLSKI KLASTER FINANSOWY
2014-02-12
2017-09-28
MARII KONOPNICKIEJ, 3-5, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie