KRS 0000497531
NIP7010416390
REGON14709578800000
Nazwa"FORPROGRES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFORPROGRES
Data rejestracji 07 lut 2014 (11 lat temu) 07 lut 2014
Data usunięcia 10 mar 2023 10 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. POZNAŃSKA, 16, WARSZAWA, 00-680, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email KONTAKT@FORPROGRESS.COM.PL
Dane podatkowe
NIP 7010416390
data rejestracji 20 sie 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 10 mar 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #9512Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGOPIOTR STANISŁAW ŚLĘZAK
Beneficjent
PIOTR STANISŁAW ŚLĘZAK
reprezentant
HUBERT MARIA SZPERL
Wspólnik
2014-02-07
2014-09-22
ILOŚĆ UDZIAŁÓW: 50 WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 2 500,00 ZŁ.
LESZEK NIKODEM NOWINA WITKOWSKI
Wspólnik
2014-02-07
2014-10-10
ILOŚĆ UDZIAŁÓW: 50 WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 2 500,00 ZŁ.
Wspólnik
2014-10-10
2016-05-18
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ
14097091600000
PIOTR STANISŁAW ŚLĘZAK
Wspólnik
2014-09-22
2023-03-10
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ
PIOTR STANISŁAW ŚLĘZAK
Likwidator
2021-10-07
2023-03-10
PIOTR STANISŁAW ŚLĘZAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ALEKSANDRA MAGDA ZIELONKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-02-07
2014-09-22
PIOTR STANISŁAW ŚLĘZAK
PREZES ZARZĄDU
2014-09-22
2021-10-07
2014-02-07
2014-09-22
WNS003 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-09-22
2021-10-07
"FORPROGRESS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-02-07
2016-05-18
JAWORZYŃSKA, 7, WARSZAWA, 00-634, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie