KRS 0000497413
NIP8961536763
REGON02234986600000
NazwaCHOMAR LOGISTIC RAFAŁ CHOMA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaCHOMAR LOGISTIC RAFAŁ CHOMA I WSPÓLNICY
Data rejestracji 07 lut 2014 (11 lat temu) 07 lut 2014
Data usunięcia 12 mar 2024 12 mar 2024
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres PRZEMYSŁOWA, 3, PIETRZYKOWICE, 55-080, KĄTY WROCŁAWSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8961536763
data rejestracji 01 mar 2014
status Czynny
28109023980000000143604959
SANPL 1 Oddział we Wrocławiu
Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA
86109023980000000143604982
SANPL 1 Oddział we Wrocławiu
Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMIROSŁAW PAWŁOWSKI
Beneficjent
RAFAŁ ARTUR CHOMA
Beneficjent
RAFAŁ ARTUR CHOMA
zgłaszający - członek zarządu
RAFAŁ ARTUR CHOMA
Wspólnik
2014-02-07
2024-03-12
MIROSŁAW PAWŁOWSKI
Wspólnik
2014-02-07
2024-03-12
PIOTR KRASUSKI
Wspólnik
2014-02-07
2024-03-12
MIROSŁAW PAWŁOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
RAFAŁ ARTUR CHOMA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI W SPRAWACH, W KTÓRYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZA KWOTĘ 1.000.000,00ZŁ ( SŁOWNIE: JEDNEGO MILIONA ZŁOTYCH 00/100)WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI. W POZOSTAŁYCH SPRAWACH, KAŻDY WSPÓLNIK SPÓŁKI REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
PIOTR KRASUSKI
Członek Organu Reprezentacji
2014-02-07
2024-03-12
MIROSŁAW PAWŁOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2014-02-07
2024-03-12
RAFAŁ ARTUR CHOMA
Członek Organu Reprezentacji
2014-02-07
2024-03-12
2014-02-07
2015-12-16
PRZEMYSŁOWA, 1, PIETRZYKOWICE, 55-080, KĄTY WROCŁAWSKIE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie