KRS 0000497154
NIP6431764254
REGON24348819200000
NazwaM3 NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaM3 NIERUCHOMOŚCI
Data rejestracji 06 lut 2014 (11 lat temu) 06 lut 2014
Data usunięcia 20 lut 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO, 7, KATOWICE, 40-854, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email M3NIERUCHOMOSCI@02.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEJOANNA GLINIECKA KONIECZNA
Wspólnik
2014-02-06
2015-11-23
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
ANNA KATARZYNA FIGOŁUSZKA
Wspólnik
2014-02-06
2015-11-23
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
ARKADIUSZ BARTOSZEWSKI
Wspólnik
2015-11-23
2024-02-20
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00ZŁ
PAULINA BARTOSZEWSKA
Wspólnik
2015-11-23
2024-02-20
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00ZŁ
ARKADIUSZ BARTOSZEWSKI
Prokurent
2015-11-23
2024-02-20
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JOANNA GLINIECKA KONIECZNA
PREZES ZARZĄDU
2014-02-06
2015-11-23
ANNA KATARZYNA FIGOŁUSZKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-02-06
2015-11-23
MAREK IMIOŁCZYK
PREZES ZARZĄDU
2015-11-23
2024-02-20
2014-02-06
2015-11-23
BYTOMSKA, 5 A, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, 41-103, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie