KRS 0000497137
NIP6272737574
REGON24348395800000
NazwaBEAUTÉ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBEAUTÉ
Data rejestracji 05 lut 2014 (11 lat temu) 05 lut 2014
Data usunięcia 15 mar 2023 15 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. STAROMIEJSKA, 6, KATOWICE, 40-013, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6272737574
data rejestracji 01 kwi 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 10 wrz 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #6511Z UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE #9200Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEJULITA KAROLINA WAWRZYNIA
Beneficjent
JULITA KAROLINA WAWRZYNIAK
zgłaszający - członek zarządu
PIOTR LESZEK CHYTŁA
Wspólnik
2014-02-05
2015-05-20
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
ILONA WIECZOREK KUBICA
Wspólnik
2015-05-20
2015-10-14
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00ZŁ
JULITA KAROLINA WAWRZYNIAK
Wspólnik
2015-05-20
2023-03-15
9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00ZŁ
JOANNA WITERSKA
Wspólnik
2015-10-14
2023-03-15
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ
JULITA KAROLINA WAWRZYNIAK
Likwidator
2022-06-14
2023-03-15
JULITA KAROLINA WAWRZYNIA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PIOTR LESZEK CHYTŁA
PREZES ZARZĄDU
2014-02-05
2015-05-20
JULITA KAROLINA WAWRZYNIAK
PREZES ZARZĄDU
2015-05-20
2022-06-14
2014-02-05
2015-05-20
F.H.U.POL-INTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-05-20
2015-10-14
AGENCJA HOSTESS I MODELEK "BEAUTE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-10-14
2022-06-14
BEAUTÉ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-02-05
2015-05-20
HAJDUCKA, 29, CHORZÓW, 41-500, CHORZÓW, POLSKA
2015-05-20
2015-10-14
UL. WOLNOŚCI, 40, CHORZÓW, 41-500, CHORZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie