KRS 0000496697
NIP5272712177
REGON14709022000000
NazwaNEW CENTER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaNEW CENTER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 03 lut 2014 (11 lat temu) 03 lut 2014
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. JANA III SOBIESKIEGO, 11, KATOWICE, 40-082, KATOWICE, POLSKA
Status CZYNNY
Dane podatkowe
NIP 5272712177
data rejestracji 03 lut 2014
Baza do renowacji Art. 96 ust. 9h
data przywrócenia 28 wrz 2018
status Czynny
26114011790000324943001003
mBank Oddział Korporacyjny Rybnik
ul. Rudzka 3 44-200 Rybnik POLSKA
42114011790000324943001006
mBank Oddział Korporacyjny Rybnik
ul. Rudzka 3 44-200 Rybnik POLSKA
53114011790000324943001002
mBank Oddział Korporacyjny Rybnik
ul. Rudzka 3 44-200 Rybnik POLSKA
69114011790000324943001005
mBank Oddział Korporacyjny Rybnik
ul. Rudzka 3 44-200 Rybnik POLSKA
80114011790000324943001001
mBank Oddział Korporacyjny Rybnik
ul. Rudzka 3 44-200 Rybnik POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJOLEKSANDR BONDARENKO
Beneficjent
1993-03-24
MARIA STRUPIECHOWSKA
Beneficjent
ZURAB GETSADZE
zgłaszający - członek zarządu
MACIEJ ALEKSANDER KABUT
Wspólnik
2014-02-03
2018-07-26
MARIA STRUPIECHOWSKA
Wspólnik
2014-02-03
2014-11-04
MARIA STRUPIECHOWSKA
Wspólnik
2014-11-04
PREMLOAL BALTIC OÜ
Wspólnik
2020-06-02
COMENERGICS K.S.
Wspólnik
2020-06-02
OLEKSANDR BONDARENKO
Beneficjent
POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PREMCOAL BALTIC OU KTÓRA JEST KOMANDYTARIUSZEM W SPÓŁCE
MARIA STRUPIECHOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
JEST WSPÓLNIKIEM COMENERGICS K.S. - KOMANDYTARIUSZA SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE, ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ DO TRZECH OSÓB POWOŁYWANYCH I ODWOŁYWANYCH PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW, Z WYJĄTKIEM PIERWSZEGO JENOOSOBOWEGO ZARZĄDU POWOŁANEGO W AKCIE NOTARIALNYM W OSOBIE KRZYSZTOFA STRUPIECHOWSKIEGO. ZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ W SĄDZIE I POZA SĄDEM.W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.
Członek Organu Reprezentacji
2014-11-04
14716281700000
MARIA STRUPIECHOWSKA
Członek Organu Reprezentacji
2014-02-03
2014-11-04
2014-02-03
2014-11-04
M. STRUPIECHOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2014-11-04
2020-06-02
EUROPORT GIEŁDA TOWAROWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2020-06-02
2023-11-06
PREMCOAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2014-02-03
2018-07-26
ŻELAZNA, 67, WARSZAWA, 00-871, WARSZAWA, POLSKA
2018-07-26
2020-06-02
UL. GÓRCZEWSKA, 53, WARSZAWA, 01-401, WARSZAWA, POLSKA
2020-06-02
2023-11-06
UL. MŁYNARSKA, 42, WARSZAWA, 01-171, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie