KRS 0000496656
NIP2040004293
REGON22202712200000
NazwaROSETTI MARINO S.P.A. ODDZIAŁ W POLSCE
Krótka nazwaROSETTI MARINO S.P.A. ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaROSETTI MARINO S.P.A.
Data rejestracji 31 sty 2014 (11 lat temu) 31 sty 2014
Data usunięcia 21 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres UL. ŁOSTOWICKA, 29, GDAŃSK, 80-121, GDAŃSK, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego VIA TRIESTE, 230, RAVENNA, 48122, RAVENNA, WŁOCHY
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#3315Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMARCELLO ROMANO
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2014-01-31
2022-06-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES, A POD JEGO NIEOBECNOŚĆ WICEPREZES LUB, JEŚLI SĄ POWOŁANI TO KAŻDY Z DWÓCH WICEPREZESÓW, SĄ UPOWAŻNIENI DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH WYKONANIA UCHWAŁ ZARZĄDU, CHYBA ŻE UCHWALONO INACZEJ. PODPIS WICEPREZESA LUB, JEŚLI SĄ POWOŁANI, KAŻDEGO Z DWÓCH WICEPREZESÓW, JEST DOWODEM NIEMOŻNOŚCI DZIAŁANIA PREZESA. PREZES, A POD JEGO NIEOBECNOŚĆ WICEPREZES LUB, JEŚLI SĄ POWOŁANI, TO KAŻDY Z DWÓCH WICEPREZESÓW, SĄ UPOWAŻNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZED ORGANAMI SĄDOWNICZYMI I ADMINISTRACYJNYMI WSZELKICH INSTANCJI, W TYM WE WNOSZENIU SPRAW, W SPRZECIWACH WOBEC WYROKÓW, ODWOŁANIACH I KASACJACH. MOGĄ W TYM CELU POWOŁYWAĆ ADWOKATÓW I PEŁNOMOCNIKÓW PROCESOWYCH. ZARZĄD MOŻE POWOŁAĆ JEDNEGO LUB KILKU DYREKTORÓW GENERALNYCH I PRZEKAZAĆ IM CZĘŚĆ SWOICH UPRAWNIEŃ. JEŚLI ZARZĄD NIE OKREŚLI ZAKRESU UPRAWNIEŃ PEŁNOMOCNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, OZNACZA TO, ŻE JEST ON UMOCOWANY DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SPRAWACH NALEŻĄCYCH DO PRZEDMIOTU SPÓŁKI.
ROSSI DANIELE
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-01-31
2022-06-21
STEFANO SILVESTRONI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-01-31
2022-06-21
GIAMPIERO ARCOZZI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-01-31
2022-06-21
LUCA BARCHIESI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-01-31
2022-06-21
DAVIDE IVANOE RUVOLO
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-01-31
2022-06-21
GIORGIO ZUFFA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-01-31
2022-06-21
GIANFRANCO MAGNANI
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-01-31
2022-06-21
MEDARDO RANIERI
PREZES ZARZĄDU
2014-01-31
2022-06-21
VINCENZO GIANGRAVE
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-01-31
2022-06-21
2014-01-31
2016-04-06
ROSETTI MARINO S.P.A. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
2014-01-31
2017-11-15
AL. ZWYCIĘSTWA, 13A, GDAŃSK, 80-219, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie