KRS 0000496626
NIP7123284889
REGON06165002900000
NazwaGREAT LANDSCAPES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGREAT LANDSCAPES
Data rejestracji 03 lut 2014 (11 lat temu) 03 lut 2014
Data usunięcia 21 cze 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres HEMPLA, 5, LUBLIN, 20-008, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACYDAVIDE BARIDON
Wspólnik
2014-02-03
2018-06-21
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁOTYCH
MAŁGORZATA ANNA OKOŁOWICZ
Wspólnik
2014-02-03
2015-08-31
29 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.450 ZŁ
ANDREA ALBERTO RETTORI
Wspólnik
2014-02-03
2018-06-21
27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.350,00 ZŁOTYCH
ROBERTO MARTINIS
Wspólnik
2014-02-03
2018-06-21
28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.400,00 ZŁOTYCH
ANDREA ALBERTO RETTORI
Prokurent
2015-08-31
2016-10-21
PROKURA SAMOISTNA
ROBERTO MARTINIS
Likwidator
2016-10-21
2018-06-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST PREZES ZARZĄDU, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MAŁGORZATA ANNA OKOŁOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2014-02-03
2015-08-31
DAVIDE BARIDON
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-02-03
2015-08-31
DAVIDE BARIDON
PREZES ZARZĄDU
2015-08-31
2016-10-21
AGATA MONIKA MILANOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-08-31
2016-10-21
ROBERTO MARTINIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-08-31
2016-10-21
2014-02-03
2016-10-21
GREAT LANDSCAPES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie