KRS 0000496541
NIP7471894242
NazwaMAN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMAN OIL
Data rejestracji 30 sty 2014 (11 lat temu) 30 sty 2014
Data usunięcia 07 sie 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZOSA CHEŁMIŃSKA, 165, TORUŃ, 57-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email MANOIL-BIURO@WP.PL
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIWOJCIECH MAREK NOWAK
Wspólnik
2014-01-30
2014-03-17
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
SABINA JADWIGA KUZIEMSKA
Wspólnik
2014-01-30
2014-03-17
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
JOANNA MARIA KRĘGIEL
Wspólnik
2014-03-17
2014-07-14
5O UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
MAŁGORZATA ZDZISŁAWA CZARNECKA
Wspólnik
2014-07-14
2014-10-17
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
DEJAN SEKULOVIC
Wspólnik
2014-10-17
2018-08-07
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
WOJCIECH MAREK NOWAK
PREZES ZARZĄDU
2014-01-30
2014-03-17
JOANNA MARIA KRĘGIEL
PREZES ZARZĄDU
2014-03-17
2014-07-14
MAŁGORZATA ZDZISŁAWA CZARNECKA
PREZES ZARZĄDU
2014-07-14
2014-10-17
DEJAN SEKULOVIC
PREZES ZARZĄDU
2014-10-17
2018-08-07
2014-01-30
2014-03-17
46, GŁĘBOCKO, 49-200, GRODKÓW, POLSKA
2014-03-17
2014-07-14
KORASZEWSKIEGO, 7-9, OPOLE, 45-011, OPOLE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie