KRS 0000496440
NIP6912504259
REGON02234700500000
NazwaESPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaESPA
Data rejestracji 31 sty 2014 (11 lat temu) 31 sty 2014
Data usunięcia 30 lip 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZŁOTORYJSKA, 65, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2694000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6912504259
data rejestracji 01 maj 2021
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 lut 2024
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIANWIESŁAW ZIEMBA
Beneficjent
NORBERT TOMASZ PALIMĄKA
zgłaszający - członek zarządu
NORBERT TOMASZ PALIMĄKA
Beneficjent
Wspólnik
2014-01-31
2018-07-30
889 (OSIEMSET OSIEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.667.000 (DWA MILIONY SZEŚĆSET SZEŚĆDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH
39055733500000
NORBERT TOMASZ PALIMĄKA
Wspólnik
2014-01-31
2018-07-30
9 (DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27.000 (DWADZIEŚCIA SIEDEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH
WIESŁAW ZIEMBA
Członek Organu Nadzoru
2014-01-31
2018-07-30
ZBIGNIEW SKROBUK
Członek Organu Nadzoru
2014-01-31
2018-07-30
PIOTR STANISŁAW TUSTANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-01-31
2018-07-30
WIESŁAW ZIEMBA
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA BEZPOŚREDNIO KONTROLĘ POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA, WYNIKAJĄCE Z OKOLICZNOŚCI FAKTYCZNYCH, UMOŻLIWIAJĄCE WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU, W POSTACI UPRAWNIEŃ OSOBISTYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH U WIĘKSZOŚCIOWEGO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI
NORBERT TOMASZ PALIMĄKA
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA BEZPOŚREDNIO KONTROLĘ POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA, WYNIKAJĄCE Z OKOLICZNOŚCI FAKTYCZNYCH, UMOŻLIWIAJĄCE WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU, W POSTACI UPRAWNIEŃ OSOBISTYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH U WIĘKSZOŚCIOWEGO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ: 1) PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, 2) WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, 3) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
NORBERT TOMASZ PALIMĄKA
PREZES ZARZĄDU
2014-01-31
2018-07-30
2014-01-31
2015-10-08
ESPA DEWELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie