KRS 0000496387
NIP8971796483
REGON02233869600000
NazwaMARIFA ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMARIFA ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
Data rejestracji 29 sty 2014 (11 lat temu) 29 sty 2014
Data usunięcia 18 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. STRZEGOMSKA, 138, WROCŁAW, 54-429, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email INFO@MARIFA.PL
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIAJACEK DOSKOCZ
Beneficjent
JACEK DOSKOCZ
reprezentant
JACEK DOSKOCZ
Wspólnik
2014-01-29
2024-01-18
82 (OSIEMDZIESIĄT DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.100 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE STO) ZŁOTYCH.
BARBARA WANDA ŁANIA PIETRZAK
Wspólnik
2014-01-29
2016-07-08
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH.
JACEK DOSKOCZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WIĘKSZOŚCIOWY UDZIAŁOWIEC WŁAŚCICIEL
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JACEK DOSKOCZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-01-29
2016-07-08
JACEK DOSKOCZ
PREZES ZARZĄDU
2016-07-08
2024-01-18
BARBARA WANDA ŁANIA PIETRZAK
PREZES ZARZĄDU
2014-01-29
2016-07-08
2014-01-29
2016-07-08
RYNEK, 36, WROCŁAW, 50-102, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie