KRS 0000495566
NIP6312652141
REGON24347290800000
NazwaPRIMUS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRIMUS GROUP
Data rejestracji 24 sty 2014 (11 lat temu) 24 sty 2014
Data usunięcia 16 sie 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. CHORZOWSKA, 113, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 260000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 390000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji2600
Dane podatkowe
NIP 6312652141
data rejestracji 12 lut 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 gru 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.MAREK PRUZEL
Beneficjent
LESZEK ANDRZEJ ROSA
Beneficjent
LESZEK ANDRZEJ ROSA
reprezentant
KRZYSZTOF PIOTROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-11-28
2021-08-16
BARTOSZ WRZOSOK
Członek Organu Nadzoru
2014-01-24
2021-08-16
TOMASZ ADAMSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-11-28
2015-02-09
MARIOLA ROMANIUK
Członek Organu Nadzoru
2015-02-09
2021-08-16
ROBERT PERCZAK
Członek Organu Nadzoru
2014-01-24
2014-11-28
MARIOLA ROMANIUK
Członek Organu Nadzoru
2014-01-24
2014-11-28
LESZEK ANDRZEJ ROSA
Likwidator
2018-11-29
2021-07-06
MAREK PARUZEL
Likwidator
2021-07-06
2021-08-16
MAREK PRUZEL
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
LESZEK ANDRZEJ ROSA
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ROBERT ROMANIUK
PREZES ZARZĄDU
2014-01-24
2015-02-09
MAREK PARUZEL
PREZES ZARZĄDU
2015-02-09
2016-01-22
LESZEK ANDRZEJ ROSA
PREZES ZARZĄDU
2016-01-22
2018-11-29
2014-01-24
2018-11-29
PRIMUS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
2014-01-24
2014-05-20
GÓRNYCH WAŁÓW, 7, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
2014-05-20
2015-02-09
MECHANIKÓW, 9, GLIWICE, 44-109, GLIWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie