KRS 0000495170
NIP5842733384
REGON22198612200000
NazwaSWISS FINANCE CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSWISS FINANCE CENTER
Data rejestracji 22 sty 2014 (11 lat temu) 22 sty 2014
Data usunięcia 18 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SZOPY, 3, GDAŃSK, 80-762, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWEKATARZYNA EWELINA BIEG
Wspólnik
2014-01-22
2015-03-31
66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.300 ZŁ
ADRIAN SEBASTIAN RYCHTER
Wspólnik
2014-01-22
2019-01-18
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 850 ZŁ
OSKAR GRONCZEWSKI
Wspólnik
2014-01-22
2019-01-18
83 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4150,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST ZARZĄD SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KATARZYNA EWELINA BIEG
PREZES ZARZĄDU
2014-01-22
2015-03-31
OSKAR GRONCZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-03-31
2019-01-18
2014-01-22
2015-03-31
SZYMANOWSKIEGO, 2, GDAŃSK, 80-280, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie