KRS 0000495004
NIP6381817817
REGON36585050800000
NazwaWTÓR-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWTÓR-TECH
Data rejestracji 20 sty 2014 (11 lat temu) 20 sty 2014
Data usunięcia 29 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. 11 LISTOPADA, 60-62, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@WTORTECH.PL
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2016Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMIMARCIN ROBERT KANIK
Wspólnik
2014-01-20
2016-11-30
440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 44.000,00 ZŁ
JACEK BRONISŁAW WAŚKA
Wspólnik
2014-01-20
2020-12-29
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
SŁAWOMIR JANUSZ KADŁUBICKI
Wspólnik
2014-01-20
2016-11-30
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARCIN ROBERT KANIK
PREZES ZARZĄDU
2014-01-20
2016-11-30
JACEK BRONISŁAW WAŚKA
PREZES ZARZĄDU
2016-11-30
2020-03-27
2014-01-20
2016-11-30
JASKÓŁEK, 12, STUDZIENICE, 43-215, JANKOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie