KRS 0000494623
NIP5851467812
REGON22201951300000
NazwaTRUST MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTRUST MEDIA
Data rejestracji 17 sty 2014 (11 lat temu) 17 sty 2014
Data usunięcia 22 mar 2022 22 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SOPOT, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5200,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #45 BUDOWNICTWO #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJMACIEJ PIOTR KOTŁOWSKI
Prokurent
2014-04-25
2014-11-28
SAMOISTNA
JACEK REMBIAŁKOWSKI
Prokurent
2014-04-25
2014-11-28
SAMOISTNA
PAWEŁ KOMODZIŃSKI
Wspólnik
2014-01-17
2015-06-12
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1700,00 ZŁ
STANISŁAW RYBIŃSKI
Wspólnik
2014-01-17
2014-04-25
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.300,00 ZŁ
JACEK REMBIAŁKOWSKI
Wspólnik
2014-01-17
2015-06-12
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.300,00 ZŁ
Wspólnik
2014-01-17
2015-06-12
22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2200,00 ZŁ
19288971100000
JOANNA ZOFIA ŻYWIECKA
Wspólnik
2015-06-12
2022-03-22
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1300 ZŁOTYCH
ANDRZEJ WIKTOR SZOTA
Wspólnik
2015-06-12
2022-03-22
39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3900 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
KAJETAN JACEK REMBIAŁKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-04-25
2014-11-28
JACEK REMBIAŁKOWSKI
WICE PREZES ZARZĄDU
2014-11-28
2015-06-12
ANDRZEJ WIKTOR SZOTA
PREZES ZARZĄDU
2015-06-12
2022-03-22
STANISŁAW RYBIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-01-17
2014-04-25
PAWEŁ KOMODZIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-01-17
2014-04-25
PAWEŁ KOMODZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-04-25
2015-06-12
2014-01-17
2014-11-28
TRUST PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-01-17
2017-06-26
3-MAJA, 33, SOPOT, 81-743, SOPOT, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie