KRS 0000494543
NIP1010006542
REGON02233604200000
NazwaFORTSMAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFORTSMAN POLSKA
Data rejestracji 15 sty 2014 (11 lat temu) 15 sty 2014
Data usunięcia 09 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SKIERNIEWICKA, 7A, WROCŁAW, 53-117, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1010006542
data rejestracji 24 sty 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 06 lip 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #952 NAPRAWA I KONSERWACJA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAFREDERIK JOHANNES SCHOUWENAAR
Wspólnik
2014-01-15
2018-06-20
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
EDYTA ROBERTA WRÓBLEWSKA SCHOUWENAAR
Wspólnik
2018-06-20
2021-12-09
99 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950ZŁ (CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
FREDERIK JOHANNES SCHOUWENAAR
Likwidator
2020-01-13
2021-12-09
EDYTA ROBERTA WRÓBLEWSKA SCHOUWENAAR
Beneficjent
FREDERIK JOHANNES SCHOUWENAAR
reprezentant
EDYTA ROBERTA WRÓBLEWSKA SCHOUWENAAR
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPOŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU, KAŻDY SAMODZIELNIE, - PROKURENT SAMODZIELNIE.
FREDERIK JOHANNES SCHOUWENAAR
PREZES ZARZĄDU
2014-01-15
2018-07-31
FREDERIK JOHANNES SCHOUWENAAR
PREZES ZARZĄDU
2018-07-31
2020-01-13
2014-01-15
2020-01-13
FORTSMAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie