KRS 0000492272
NIP7722403604
REGON10166152200000
NazwaINFO BAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINFO BAI
Data rejestracji 30 gru 2013 (11 lat temu) 30 gru 2013
Data usunięcia 19 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 21, NAPOLEONÓW, 97-360, KAMIEŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6391Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMIWONA BOŻENA KURZAWA
Wspólnik
2013-12-30
2022-12-19
680 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 340.000 ZŁ
WŁODZIMIERZ PIOTR HYNEK
Wspólnik
2013-12-30
2022-12-19
230 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 115.000 ZŁ
WIESŁAW JÓZEF DOBKOWSKI
Wspólnik
2013-12-30
2021-10-18
280 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 140.000,00 ZŁ.
IWONA BOŻENA KURZAWA
Członek Organu Nadzoru
2013-12-30
2016-02-19
WŁODZIMIERZ PIOTR HYNEK
Członek Organu Nadzoru
2013-12-30
2016-03-03
WIESŁAW JÓZEF DOBKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-12-30
2016-02-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A. W PRZYPADKU CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, BĄDŹ ŁĄCZNIE: CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM B. W PRZYPADKU CZYNNOŚCI MIESZCZĄCYCH SIĘ W ZAKRESIE ZWYKŁEGO ZARZĄDU - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ANDRZEJ KURZAWA
PREZES ZARZĄDU
2013-12-30
2021-10-18
2013-12-30
2022-12-19
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-12-30
2022-12-19
INFO BAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-12-30
2022-12-19
21, NAPOLEONÓW, 97-360, KAMIEŃSK, POLSKA
2016-02-19
2022-12-19
6312Z - DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
2016-02-19
2022-12-19
6391Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH
2016-02-19
2022-12-19
6399Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2016-02-19
2022-12-19
7311Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
2016-02-19
2022-12-19
7312C - POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
2016-02-19
2022-12-19
7312D - POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH
2016-02-19
2022-12-19
7312B - POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH
2016-02-19
2022-12-19
7420Z - DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA
2016-02-19
2022-12-19
6311Z - PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
2016-02-19
2022-12-19
6201Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie