KRS 0000491838
NIP1080016267
REGON14704494000000
NazwaKREUZWERKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKREUZWERKER POLSKA
Data rejestracji 31 gru 2013 (11 lat temu) 31 gru 2013
Data usunięcia 22 wrz 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. IMIELIŃSKA, 17, WARSZAWA, 02-710, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 80000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1080016267
data rejestracji 19 sty 2014
status Czynny
22105010251000009080220909
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
23105010251000009080220891
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
45105010251000009080220883
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5821Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA GIER KOMPUTEROWYCH W TRYBIE ONLINE #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANATILMANN EING
Beneficjent
1970-12-05
JOERN BARTHEL
Beneficjent
1978-06-23
JOANNA ALEKSANDRA RAMOS
zgłaszający - inny
NILS DANIEL MEISEN
Beneficjent
1981-08-31
JOERN BARTHEL
Wspólnik
2016-12-28
2017-09-22
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.400,00 ZŁOTYCH
1978-06-23
KREUZWERKER GMBH
Wspólnik
2013-12-31
2016-12-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80.000,00 ZŁOTYCH
TILMANN EING
Wspólnik
2016-12-28
2017-09-22
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.400,00 ZŁOTYCH
1970-12-05
NILS DANIEL MEISEN
Wspólnik
2016-12-28
2017-09-22
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.400,00 ZŁOTYCH
1981-08-31
TILMANN EING
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
KOMANDYTARIUSZ SPÓŁKI ZGŁASZANEJ, MAJĄCY NA PODSTAWIE UMOWY SPÓŁKI ZGŁASZANEJ PRAWO I OBOWIĄZEK PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI ZGŁASZANEJ.
BENEFICJENT RZECZYWISTY SPÓŁKI KREUZWERKER SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI ZGŁASZANEJ.
JOERN BARTHEL
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
NILS DANIEL MEISEN
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
KOMANDYTARIUSZ SPÓŁKI ZGŁASZANEJ, MAJĄCY NA PODSTAWIE UMOWY SPÓŁKI ZGŁASZANEJ PRAWO I OBOWIĄZEK PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI ZGŁASZANEJ.
BENEFICJENT RZECZYWISTY SPÓŁKI KREUZWERKER SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI ZGŁASZANE.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
ANDRZEJ LESZEK KORASIAK
PREZES ZARZĄDU
2013-12-31
2017-09-22
NILS DANIEL MEISEN
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-12-31
2017-09-22
1981-08-31
EING TILMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-12-31
2017-09-22
2013-12-31
2016-01-05
ŚWIERADOWSKA, 44B, WARSZAWA, 02-662, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie